Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Mar 26 00:00:00 CET 1934 en Barcelona
Deputado da Constituyente, I, y III Lexislaturas
Casado con Doris Malfeito Torrella. A los cuatro años se marcha a Francia con su familia, exiliada por motivos políticos. Reside en París y Prades hasta los catorce años. De regreso a Barcelona termina los Bachilleratos francés y español. Cursa la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona y se afilia al partido nacionalista <- Vocal Diputación Permanente desde oMon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 ao Mon Mar 03 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Mon Mar 03 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Mon Mar 03 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Mon Mar 03 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales desde oThu May 31 00:00:00 CEST 1979 ao Mon Mar 03 00:00:00 CET 1980
- Interpelación ordinaria.(170/000055) Presentado o 27/11/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000251) Presentado o 08/06/1979
- Moción consecuencia de interpelación ordinaria.(171/000032) Presentado o 26/10/1979
-
Composición y funciones de la Diputación Permanente. Dación de cuentas de la Diputación Permanente de la Legislatura Constituyente. (060/000009)
PlenoData: 28/03/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoData: 09/05/1979