Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Jul 05 00:00:00 CET 1971 en Ávila
Diputat de la X, XI, y XII Legislatures
Casado. Dos hijos.Diplomático de carrera. Doctor en Ciencia Política (UCM). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE). Licenciado Ciencias Políticas y Sociología (UNED). Diplomado en Altos Estudios de la Defensa (CESEDEN).
Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales y Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores des del Tue Feb 09 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea des del Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidente Segundo Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa des del Wed Mar 16 00:00:00 CET 2016 al Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000309) Presentat el 08/01/2016 , qualificat el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000254) Presentat el 08/01/2016 , qualificat el 02/02/2016
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en funciones, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar con carácter previo sobre el contenido de los asuntos que se tratarán en el Consejo Europeo de los días 18 y 19/02/2016. (213/000017)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 09/02/2016, 16:32:35 - 16:33:38
Data: 17/02/2016, 13:32:07 - 13:43:35
Data: 17/02/2016, 14:50:34 - 14:51:22