Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Fri Jul 17 00:00:00 CET 1959
Diputada de la VIII, IX, X, XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Casada. Una hija.Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna.
Directora de la Sociedad de Garantías Recíprocas de Tenerife.
Alcaldesa de San Cristóbal de La Laguna. Diputada Autonómica del Parlamento de Canarias. Viceconsejera de Administración Pública del Gobierno de Canarias.
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Tue Jan 26 00:00:00 CET 2016 al Sun Jan 31 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Empleo y Seguridad Social des del Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Reglamento des del Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000008) Presentat el 14/04/2016 , qualificat el 14/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001017) Presentat el 29/03/2016 , qualificat el 05/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001018) Presentat el 29/03/2016 , qualificat el 05/04/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja. (161/000002)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialData: 24/02/2016, 16:56:49 - 16:57:57
-
Proposición no de Ley relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía. (161/000003)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialData: 24/02/2016, 17:23:29 - 17:23:33
-
Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan contra la Explotación Laboral, específicamente en las Comunidades Autónomas que presentan mayores índices. (161/000015)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialData: 24/02/2016, 18:03:18 - 18:03:22