Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Wed Sep 16 00:00:00 CET 1964 en Aguilas (Murcia)
Diputat de la XI, y XII Legislatures
Casado. Dos hijos.Doctor en Veterinaria. Licenciado en Veterinaria. Catedrático de Medicina y Cirugía Animal en la Universidad de Murcia.
Director General de Investigación Científica y Técnica (2012-2014). Ministerio de Economía y Competitividad. Secretario General de Universidades (2015) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Educación y Deporte des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible des del Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático des del Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000031) Presentat el 29/12/2015 , qualificat el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000020) Presentat el 29/12/2015 , qualificat el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la aprobación de una Estrategia Española para la Educación Superior. (161/000457)
Comisión de Educación y DeporteData: 13/04/2016, 20:00:15 - 20:06:47
Data: 13/04/2016, 20:15:33 - 20:15:46
-
Proposición no de Ley relativa a recuperar el gasto presupuestario en I+D+I del año 2009 y conseguir que en 2020 el 3 por ciento del PIB se destine a investigación y desarrollo. (161/000535)
Comisión de Economía y CompetitividadData: 27/04/2016, 12:11:57 - 12:18:30