Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Fri Mar 26 00:00:00 CET 1943 en Oliva de la Frontera (Badajoz)
Deputado da I Legislatura
Casado. 3 hijos. Abogado. Secretario General del PSP en Extremadura y Vocal Nacional de dicho partido, del que fue cofundador y al que perteneció hasta su fusión con el actual PSOE. Cofundador en su momento, junto con el PC, de la Junta Democrática de Extremadura. Miembro de la Junta Preautonómica de Extremadura.- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Thu Mar 18 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Secretario Segundo Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Secretario Segundo Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) desde oWed Jun 17 00:00:00 CEST 1981 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Suplicatorios (13/06/1979 a 11/03/1982) desde oWed Jun 13 00:00:00 CEST 1979 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) desde oThu Nov 08 00:00:00 CET 1979 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración desde oThu Nov 08 00:00:00 CET 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Secretario Segundo Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad desde oThu Nov 08 00:00:00 CET 1979 ao Wed May 14 00:00:00 CEST 1980
- Vicepresidente Segundo Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) desde oFri Dec 28 00:00:00 CET 1979 ao Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Vicepresidente Segundo Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) desde oWed Feb 25 00:00:00 CET 1981 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (11/03/1982 a 27/08/1982) desde oThu Mar 11 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000334) Presentado o 04/09/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000179) Presentado o 15/04/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000326) Presentado o 25/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Creación de un Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). (121/000335)
PlenoData: 20/02/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980