Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Tue Aug 17 00:00:00 CET 1948 en Albacete
Diputat de la Constituyente, y I Legislatures
Casado. 2 hijos. Arquitecto Técnico. Inició en la clandestinidad la reorganización del PSOE en Albacete. Desde 1976 ha ocupado sucesivamente la Secretaría Provincial de Prensa, Portavoz dentro de Coordinación Democrática. Secretario General Provincial en 1977.- Vicepresidente Segundo Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) des del Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) des del Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000079) Presentat el 14/01/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000183) Presentat el 15/04/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000310) Presentat el 11/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Ferrocarril Baeza (Jaén)-Albacete-Utiel (Valencia). (181/000662)
Comisión de Transportes y ComunicacionesData: 19/06/1979
-
Moción consecuencia de interpelación ordinaria. Problemas que ocasiona el Acueducto Tajo-Segura por Albacete. (171/000009)
PlenoData: 17/04/1980