Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSat Feb 17 00:00:00 CET 1951 en Bell-Lloc D'Urgell (Lleida)
Deputada da II, VI, VII, VIII, IX, y X Lexislaturas
Diputada en la II Legislatura. Funcionaria. Miembro del Consell Nacional y de la XVIII Federación del PSC. Directora del Gabinete del Ministro de Relaciones con las Cortes y del Secretario del Gobierno 1987-93. Asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno 1993-96.- Vocal Diputación Permanente desde oFri Jun 19 00:00:00 CEST 1998 ao Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2000
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oTue May 26 00:00:00 CEST 1998 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca desde oThu May 16 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Sep 23 00:00:00 CEST 1998 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Pregunta oral en Pleno.(180/001096) Presentado o 18/03/1998 , cualificado o 24/03/1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/001338) Presentado o 18/06/1998 , cualificado o 23/06/1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/001453) Presentado o 05/11/1998 , cualificado o 10/11/1998
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre derogación de la Orden de 19/12/94 por la que se establece el trazado del tramo Cervera-Santa María del Camí de la autovía Madrid-Barcelona. (161/000009)
Comisión de Infraestructuras y Medio AmbienteData: 09/10/1996
-
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que apruebe el traspaso de la gestión y titularidad de la zona denominada Timoneda de Alfés a la Generalidad de Cataluña. (161/000018)
Comisión de DefensaData: 07/11/1996
-
Proposición no de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario para la canalización del río Segre. (161/000045)
Comisión de Medio AmbienteData: 18/11/1996