Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oMon Jul 01 00:00:00 CET 1968
Deputada da XIII, y XIV Lexislaturas
Licenciada en Derecho UAM 1991.Registradora de la Propiedad 1993.
Concejal del Ayuntamiento de Madrid 2007.
Ministra de Vivienda (2008-2010).
Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas (2010-2011)
Secretaria de Ordenación del Territorio y Vivienda (CEF-PSOE)
Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causou baixa o Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Histórico de cargos
- Vocal Diputación Permanente desde oTue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 ao Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Comisión de Justicia desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Fomento desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Cultura y Deporte desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000268) Presentado o 16/05/2019 , cualificado o 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000249) Presentado o 16/05/2019 , cualificado o 05/06/2019