Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon May 01 00:00:00 CEST 1944 en Santander (Cantabria)
Deputado da Constituyente, I, II, III, VI, y VII Lexislaturas
Casado. Médico. Diputado del PSOE por Santander en la Legislatura Constituyente de 1977.- Vicepresidente Segundo Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Dec 09 00:00:00 CET 1981
- Vicepresidente Segundo Comisión de Política Social y de Empleo (10/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 10 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oFri Oct 10 00:00:00 CET 1980 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales desde oThu May 31 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales desde oThu May 31 00:00:00 CEST 1979 ao Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Interpelación ordinaria.(170/000065) Presentado o 19/12/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000107) Presentado o 11/02/1982
- Interpelación ordinaria.(170/000108) Presentado o 05/03/1982
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Autopsias clínicas. (122/000193)
PlenoData: 26/02/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Autopsias clínicas. (122/000193)
PlenoData: 10/06/1980