Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oMon Mar 19 00:00:00 CET 1973
Deputada da VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Lexislaturas
Licenciada en Derecho y cursos de doctorado en Derecho Público en la Universitat Pompeu Fabra.Postgrado en Derecho Inmobiliario y Urbanístico (IDEC).
Profesora de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra.
Ministra de Política Territorial y Función Pública desde el 7 de junio de 2018.
- Vocal Diputación Permanente desde oThu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 ao Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces desde oTue Mar 28 00:00:00 CEST 2017 ao Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces desde oTue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 ao Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016
- Vicepresidenta Primera Comisión Constitucional desde oThu Dec 01 00:00:00 CET 2016 ao Wed Sep 27 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión Constitucional desde oMon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión Constitucional desde oWed Sep 27 00:00:00 CEST 2017 ao Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Asuntos Exteriores desde oWed Nov 30 00:00:00 CET 2016 ao Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Nov 22 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Reglamento desde oMon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 ao Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión Mixta para la Unión Europea desde oWed Nov 30 00:00:00 CET 2016 ao Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desde oWed Nov 15 00:00:00 CET 2017 ao Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Subcomisión para la reforma electoral (154/10). desde oWed May 10 00:00:00 CEST 2017 ao Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Suplente Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y la protección de los denunciantes de los casos de corrupción (154/8) desde oWed Jun 14 00:00:00 CEST 2017 ao Wed Mar 14 00:00:00 CET 2018
- Vicepresidenta Primera Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oWed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 ao Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oWed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 ao Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde oWed Feb 15 00:00:00 CET 2017 ao Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000034) Presentado o 24/11/2016 , cualificado o 29/11/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000075) Presentado o 15/12/2016 , cualificado o 20/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000153) Presentado o 02/03/2017 , cualificado o 07/03/2017
-
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno. Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Economía y Competitividad ante el Pleno de la Cámara, para explicar la propuesta del Gobierno para el nombramiento, como Director Ejecutivo en el Banco Mundial, de don José Manuel Soria, que tuvo que dimitir como Ministro de Industria, Energía y Turismo tras hacerse pública su implicación en sociedades radicadas en paraísos fiscales. (210/000003)
PlenoData: 27/09/2016, 16:26:03 - 16:29:23
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Economía y Competitividad ante el Pleno de la Cámara, para que explique las razones por las que el Gobierno en funciones del Sr. Rajoy ha propuesto al exministro José Manuel Soria como Director Ejecutivo del Banco Mundial, después de que en abril del presente año dimitiera como titular de Industria, Energía y Turismo, tras descubrirse la vinculación de algunas sociedades en las que participaba con los denominados 'papeles de Panamá' y haber negado en varias ocasiones esa relación. (210/000004)
PlenoData: 27/09/2016, 16:26:03 - 16:29:23
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cómo piensa plantear el Gobierno su relación con Cataluña? (180/000034)
PlenoData: 30/11/2016, 09:18:09 - 09:18:58