Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sat Dec 03 00:00:00 CET 1921 en Trebujena (Cádiz)
Diputat de la Constituyente, y I Legislatures
Casado. Viticultor. Elegido Diputado por Cádiz en la Legislatura Constituyente de 1977.- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) des del Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000264) Presentat el 27/06/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000122) Presentat el 03/03/1982
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000181) Presentat el 13/07/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980
-
Proyecto de ley. Arrendamientos rústicos. (121/000003)
PlenoData: 10/09/1980