Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Oct 13 00:00:00 CET 1966
Deputado da X, XI, XII, XIII, y XIV Lexislaturas
Formación Académica:Doctor Ingeniero Agrónomo.
Licenciado en Economía.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas (U. Carlos III).
Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y RSC (UNED y UJI).
Máster en Administración de Empresas (UNED).
Máster en Gestión del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (UNED).
Curso Superior de Tributación (CEF).
Curso de Especialización en Comunicación Pública (INAP)
Laboral
Funcionario del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Delegado Provincial de Agricultura y Medio Ambiente (Marzo 2001-Abril 2004).
Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Abril 2004-Noviembre 2007).
Subdelegado del Gobierno de Albacete (Noviembre 2007-Octubre 2011).
Profesor tutor de la UNED.
Secretario General Provincial del PSOE de Albacete.
- Vocal Diputación Permanente desde oTue Jul 04 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oThu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Presupuestos desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Fomento desde oFri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde oWed Nov 23 00:00:00 CET 2016 ao Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático (154/12). desde oTue Feb 20 00:00:00 CET 2018 ao Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (122/137). desde oThu Mar 15 00:00:00 CET 2018 ao Thu Apr 05 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000314) Presentado o 07/09/2017 , cualificado o 12/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000620) Presentado o 03/05/2018 , cualificado o 17/05/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000752) Presentado o 10/08/2016 , cualificado o 06/09/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la mercantilización de derechos concesionales de agua. (161/000722)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 14/12/2016, 19:19:18 - 19:24:44
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000106)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 21/12/2016, 18:44:13 - 18:48:38
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000121)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 21/12/2016, 18:44:13 - 18:48:38