Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oWed Mar 04 00:00:00 CET 1953 en Éibar (Guipúzcoa)
Deputada da VI, y VII Lexislaturas
Divorciada. Profesora de EGB, especialista en Preescolar y en Educación Especial. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación.- Vocal Comisión de Educación y Cultura desde oThu May 16 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Sep 23 00:00:00 CEST 1997
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca desde oTue Sep 30 00:00:00 CEST 1997 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo desde oThu May 16 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde oMon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 ao Thu Dec 18 00:00:00 CET 1997
- Secretaria Primera Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde oThu Dec 18 00:00:00 CET 1997 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia no legislativa que elabore un Informe acerca de las líneas básicas para la formulación de un nuevo Plan nacional sobre drogas.(154/21) desde oMon Nov 16 00:00:00 CET 1998 ao Tue Nov 30 00:00:00 CET 1999
- Pregunta oral en Pleno.(180/000743) Presentado o 19/06/1997 , cualificado o 24/06/1997
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000154) Presentado o 14/05/1996 , cualificado o 21/05/1996
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000212) Presentado o 22/05/1996 , cualificado o 28/05/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la transferencia de los centros educativos del Convenio Ministerio de Educación y Ciencia-Ministerio de Defensa a la Junta de Galicia. (161/000033)
Comisión de Educación y CulturaData: 25/09/1996
-
Proposición no de Ley sobre medidas para preparar, difundir y celebrar la designación de Santiago de Compostela (La Coruña) como Capital Europea de la Cultura durante el año 2000. (161/000136)
Comisión de Educación y CulturaData: 25/09/1996
-
Proposición no de Ley sobre medidas para el mantenimiento en Pontevedra de la actual estructura del Parque y Talleres del Ejército. (161/000386)
Comisión de DefensaData: 21/05/1997