Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sat Aug 01 00:00:00 CET 1936 en Villaralbo (Zamora)
Diputat de la Constituyente, I, II, V, y VI Legislatures
Casado. Cinco hijos. Técnico Textil. Estudios Técnicos en la Escuela de Maestría Industrial. Marketing. Organización de Empresas. Director Gerente de una Cooperativa de Géneros de Punto, siendo Presidente de la SCI. Director de una fábrica de géneros de punto hasta las elecciones legislativas. Miembro de la Comisión Nacional de la JOC. Iniciador del Movimiento Ciudadano en varios centros de Zamora y provincia así como de los Centros de Cultura Popular. Es Presidente de la Asociación de Padres de Familia San José Obrero. Inciador del Desarrollo Comunitario. Miembro del Instituto Castellano-Leonés y de AEORMA. Integrado en el PSOE y en la UGT, ha sido Secretario de Organización. Primer Secretario Provincial y miembro del Comité Federal. Ha asistido como Delegado a los Congresos de UGT y del PSOE a nivel del Estado. Diputado por Zamora en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, pertenedió a las Comisiones de Incompatibilidades, Agricultura, Industria y Energía y Obras Públicas y Urbanismo del Congreso en la Legislatura Constituyente. Miembro de la Comisión negociadora con el Gobierno de la preautonomía regional. Consejero de Urbanismo y Vivienda de la Junta del Consejo General de Castilla y León.- Secretario Segundo Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Secretario Segundo Comisión de Incompatibilidades (17/04/1979 a 11 /03/1982) des del Tue Apr 17 00:00:00 CEST 1979 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000021) Presentat el 09/05/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000042) Presentat el 20/01/1981
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000008) Presentat el 13/10/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoData: 18/09/1980