Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sun Aug 22 00:00:00 CET 1948 en Santa Eulalia (Teruel)
Diputat de la V, y VI Legislatures
Diputado en la Legislatura V y Senador en la III. Casado. Una hija. Licenciado en Geografía e Historia. Catedrático de Secundaria. Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara. Diputado Provincial y Regional. Consejero de Industria de Castilla-La Mancha. Secretario Provincial del PSOE de Guadalajara. Miembro del Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha, del Comité Federal y de UGT.- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca des del Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Sep 30 00:00:00 CEST 1997
- Secretario Segundo Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Medio Ambiente des del Mon Oct 14 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vicepresidente Comisión de Investigación análisis de la política de ayudas comunitarias al cultivo del lino des del Thu Jun 17 00:00:00 CEST 1999 al Thu Sep 16 00:00:00 CEST 1999
- Vocal Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público.(154/19) des del Wed Mar 11 00:00:00 CET 1998 al Tue Dec 21 00:00:00 CET 1999
- Ponente Ponencia Informes Consejo Seguridad Nuclear (expte.401/1 y 2) des del Tue Jun 25 00:00:00 CEST 1996 al Tue Feb 18 00:00:00 CET 1997
- Ponente Proyecto de Ley de tasas y precios públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear. des del Tue Oct 20 00:00:00 CEST 1998 al Tue Nov 24 00:00:00 CET 1998
- Ponente Ponencia del Informe de las actividades realizadas por el citado Consejo durante el período correspondiente al primer semestre de 1997 (exptes. 401/5 y 6) des del Wed Nov 04 00:00:00 CET 1998 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1999
- Ponente Ponencia Informe General de las actividades realizadas por el citado Consejo durante el primer y segundo semestre de 1998 (401/7 y 8) des del Sat Feb 20 00:00:00 CET 1999 al Wed Dec 15 00:00:00 CET 1999
- Ponente Ponencia Proy.L.modif.L.4/89,s/espacios naturales,flora y fauna(121/23 des del Thu Mar 20 00:00:00 CET 1997 al Mon May 05 00:00:00 CEST 1997
- Ponente Ponencia Prop. L. declaración Parque Nacional Sierra Nevada (125/10). des del Tue Mar 10 00:00:00 CET 1998 al Wed Sep 16 00:00:00 CEST 1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/000272) Presentat el 24/10/1996 , qualificat el 29/10/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000324) Presentat el 05/12/1996 , qualificat el 10/12/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000325) Presentat el 05/12/1996 , qualificat el 10/12/1996
-
Solicitud de comparecencia del Director del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) (Ministerio de Industria y Energía), ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. (212/000323)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 16/10/1996
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo de Energía Nuclear, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. (212/000369)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 16/10/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Evolución del precio de los gasóleos desde que el Gobierno efectuó la liberalización de los mismos. (180/000272)
PlenoData: 30/10/1996