Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Aug 07 00:00:00 CET 1958
Deputado da X, XI, XII, XIII, y XIV Lexislaturas
Casado. Tres hijas.Maestro.
Alcalde de Sueca (2007-2011).
Diputado de Compromis-Q (2001-2015).
- Vocal Diputación Permanente desde oThu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 ao Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oSat Apr 01 00:00:00 CEST 2017 ao Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oThu Nov 01 00:00:00 CET 2018 ao Thu Feb 28 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oThu Aug 04 00:00:00 CEST 2016 ao Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Fomento desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Política Territorial y Función Pública desde oWed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cultura y Deporte desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde oWed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cultura desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos desde oThu Nov 01 00:00:00 CET 2018 ao Thu Feb 28 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desde oThu Nov 23 00:00:00 CET 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desde oWed Nov 15 00:00:00 CET 2017 ao Thu Nov 23 00:00:00 CET 2017
- Vocal Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista (154/4). desde oWed Feb 15 00:00:00 CET 2017 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (corresponde a los números de expediente 127/000003/0000 de la IX Legislatura, 127/000001/0000 de la X Legislatura y 127/000001/0000 de la XI Legislatura) (127/1). desde oTue Dec 11 00:00:00 CET 2018 ao Tue Dec 11 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (122/43). desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2017 ao Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (122/84). desde oThu Feb 15 00:00:00 CET 2018 ao Wed Feb 21 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, por la que se incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 (121/1). desde oWed Feb 22 00:00:00 CET 2017 ao Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril) (121/21). desde oTue Sep 25 00:00:00 CEST 2018 ao Thu Nov 15 00:00:00 CET 2018
- Proposición de ley de Diputados.(123/000001) Presentado o 23/03/2018 , cualificado o 02/04/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000108) Presentado o 08/02/2017 , cualificado o 14/02/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000273) Presentado o 15/06/2017 , cualificado o 20/06/2017
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoData: 31/08/2016, 17:21:32 - 17:30:55
Data: 31/08/2016, 18:42:16 - 18:44:23
Data: 02/09/2016, 19:57:46 - 20:00:41