Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Dec 09 00:00:00 CET 1945 en Almanza (León)
Deputado da I Legislatura
Casado. 2 hijos. Ingresa en la Universidad Autónoma de Madrid (1969).Licenciado en Filosofía y Letras (1973). Desempeña el cargo de Formación en el Comité Provincial de Alicante (1975). Elegido Secretario General de UGT de la Junta del Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante (1977). Es reelegido en 1978.- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde oThu May 24 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Educación y Ciencia (08/04/1981 a 10/03/1982) desde oWed Apr 08 00:00:00 CEST 1981 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oMon Dec 10 00:00:00 CET 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000257) Presentado o 09/04/1980
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000324) Presentado o 15/10/1979
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000340) Presentado o 17/06/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia de don José Manuel Otero Novas, Ministro de Educación, para informar sobre política de su Departamento y contestar preguntas. (211/000145)
Comisión de EducaciónData: 26/06/1979
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Industria del calzado. (181/000324)
Comisión de Industria y EnergíaData: 01/11/1979