Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Apr 21 00:00:00 CET 1973 en Pamplona (Navarra)
Deputado da XI, y XII Lexislaturas
Casado. Tres hijos.Licenciado en Ciencias Biológicas, especialidad Molecular.
Fundador de la Asociación Síndrom UP! por la Discapacidad.
Ex-Director de Capital Riesgo. Ex-Director del Centro Cultural Civican.
Ex-Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra.
- Vocal Diputación Permanente desde oThu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 ao Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oSun Oct 01 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Oct 31 00:00:00 CET 2017
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces desde oSun Jan 01 00:00:00 CET 2017 ao Tue Jan 31 00:00:00 CET 2017
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces desde oWed Aug 01 00:00:00 CEST 2018 ao Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde oMon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Hacienda desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Presupuestos desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Economía y Empresa desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde oWed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Economía y Competitividad desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Hacienda y Función Pública desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Empleo y Seguridad Social desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos desde oTue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Oct 31 00:00:00 CET 2017
- Portavoz Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desde oWed Nov 15 00:00:00 CET 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Subcomisión para la reforma electoral (154/10). desde oWed May 10 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/21). desde oThu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad (125/16) desde oThu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 ao Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes (122/22). desde oThu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (121/6). desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2017 ao Thu May 10 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (121/20). desde oThu May 10 00:00:00 CEST 2018 ao Thu May 10 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (122/59). desde oTue Apr 04 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000343) Presentado o 21/09/2017 , cualificado o 28/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000537) Presentado o 15/02/2018 , cualificado o 20/02/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000921) Presentado o 14/02/2019 , cualificado o 19/02/2019
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoData: 31/08/2016, 17:38:29 - 17:44:21
Data: 31/08/2016, 18:47:21 - 18:49:32
Data: 02/09/2016, 20:03:32 - 20:05:37