Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Feb 09 00:00:00 CET 1945 en Barcelona
Diputat de la I, II, V, y VI Legislatures
Casado. Cuatro hijos. Ingeniero Industrial por la E.T.S.I.I.B. y Master en Economía y Dirección de Empresas por el I.E.S.E. de Barcelona. Fundador del Instituto Balear de Estudios de Dirección Empresarial 8IBEDE) de Palma de Mallorca, del que fue director de Programas en los años 1971 y 1972. Miembro fundador de Centre Català (1975) del que es Secretario General en 1976. Formó parte de la Comisión de los Nueve de Negociciaón Gobierno-Oposición (1977). En marzo de 1978 crea el partido Unió de Centre de Catalunya que engloba a Centre Català, Lliga Liberal de Catalunya, Unió dels Democrates Cristians de Catalunya y colectivos liberales y socialdemócratas. Secretario del mismo desde su fundación y reelegido en el I Congreso en junio de 1977. Es Secretario General del Consell Catalá del Movimiento Europeo. Miembro de la Comisión Mixta de Transferencias del Estado a la Generalitat de Catalunya. Conferenciante en el Club Siglo XXI de Madrid, Colegio de Abogados de Barcelona y E.S.T.E. de San Sebastián. Colaborador habitual de la prensa diaria de Barcelona, especialmente en La Vanguardia, Noticiero Universal y Avui.Grups parlamentaris
- Grupo Parlamentario Mixto de 07/03/1980 a 02/09/1980
- Grupo Parlamentario Centrista de 02/05/1979 a 07/03/1980
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Wed May 09 00:00:00 CEST 1979 al Mon Aug 27 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) des del Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Fri Mar 07 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) des del Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (03/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) des del Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Fri Mar 07 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) des del Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Primero Comisión de Defensa (03/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) des del Thu Apr 17 00:00:00 CEST 1980 al Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) des del Thu Apr 17 00:00:00 CEST 1980 al Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) des del Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 al Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) des del Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) des del Thu Sep 25 00:00:00 CEST 1980 al Wed Dec 09 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Thu Apr 17 00:00:00 CEST 1980 al Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) des del Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 al Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Thu Apr 17 00:00:00 CEST 1980 al Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) des del Wed Jun 17 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Reglamento des del Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Fri Mar 07 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) des del Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Fri Mar 07 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento des del Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad des del Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Fri Mar 07 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Investigación Conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los Hechos Derivados del Proceso Toxico debido al Consumo de Aceite Adulterado y Objeto de Comercialización Clandestina des del Wed Oct 07 00:00:00 CET 1981 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000033) Presentat el 09/12/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000117) Presentat el 17/02/1982
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001500) Presentat el 09/12/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Resolución de la Presidencia del Congreso. Normas reglamentarias sobre elaboración de los Estatutos de Autonomía. (411/000003)
PlenoData: 30/05/1979
Data: 31/05/1979