Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Sep 07 00:00:00 CEST 1978
Deputado da XI, XII, XIII, XIV, y XV Lexislaturas
Soltero.Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia.
Presidente local del Partido Popular de La Vall d'Uxó.
Alcalde (2011-2015)
- Vocal Comisión de Educación y Formación Profesional desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde oTue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oTue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Igualdad desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde oThu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Delegación española en la Conferencia para la PESC/PCSD desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000010) Presentado o 05/09/2019 , cualificado o 10/09/2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000026) Presentado o 12/09/2019 , cualificado o 17/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000737) Presentado o 10/07/2019 , cualificado o 16/07/2019
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cómo valora el Ministro del Interior la gestión del Gobierno en materia de inmigración? (180/000026)
PlenoData: 18/09/2019, 09:49:26 - 09:49:33