Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Oct 15 00:00:00 CET 1934 en Palma de Mallorca (Baleares)
Diputat de la Constituyente, y I Legislatures
Casado. 3 hijos. Doctor en Filosofía y Letras. Ex profesor agregado de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de Palma de Mallorca (1973-1978). Magister de la Maioricencis Schola Lullistica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Miembro del Patronato de Estudios Universitarios de BAleares y de la Junta Gestora de la Universidad de Palma de Mallorca. Pertenece al CERP y ha desempeñado la Secretaría General de la CIEURP. Ha sido Vicepresidente del Bureau de la FIJM. (Fedération Internationale des Jeunesses Musicales). Ha sido Secretario de UCD de Baleares. Presidente del Comité Insular de Mallorca. Ha sido Conseller de Interior del Consell General Interinsular de BAleares.- Vocal Diputación Permanente des del Mon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 al Wed Jun 30 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) des del Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 al Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vicepresidente Primero Comisión de Universidades e Investigación (24/05/1979 a 08/04/1981) des del Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 al Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Presidente Comisión de Educación y Ciencia (08/04/1981 a 10/03/1982) des del Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Presidente Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Administración Territorial (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (11/03/1982 a 27/08/1982) des del Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad des del Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Proposición de ley de Diputados.(123/000010) Presentat el 27/06/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoData: 18/09/1980