Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Mon Feb 12 00:00:00 CET 1962 en Torreblascopedro (Jaen)
Diputada de la XI, y XII Legislatures
Empresaria. Técnico Especialista en Química.Presidenta del Partido Popular de Linares. Concejal y Portavoz del Grupo Municipal en el Excmo. Ayuntamiento de Linares. Diputada provincial en la Excma. Diputación de Jaén. Diputada Autonómica PP-Andaluz en la VIII y IX Legislatura (2008-2015).
- Vocal Comisión de Igualdad des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Feb 09 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Sanidad y Servicios Sociales des del Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 al Thu Feb 09 00:00:00 CET 2017
- Portavoz adjunta Comisión de Cultura des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Cultura des del Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 al Thu Feb 09 00:00:00 CET 2017
- Declaración de actividades.(004/000190) Presentat el 11/07/2016 , qualificat el 06/09/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000170) Presentat el 11/07/2016 , qualificat el 06/09/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al fomento del autoconsumo eléctrico. (161/000366)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 05/10/2016, 11:37:29 - 11:42:53
-
Proposición no de Ley relativa a diversas medidas en materia de violencia de género. (161/000432)
Comisión de IgualdadData: 25/10/2016, 11:42:36 - 11:48:03