Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Thu Aug 07 00:00:00 CEST 1975
Diputada de la XI, y XII Legislatures
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración.Portavoz de EQUO.
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Fri Feb 15 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Fri Feb 15 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Economía y Empresa des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Economía y Empresa des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Fri Feb 15 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades des del Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades des del Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018 al Fri Feb 15 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Economía y Competitividad des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Economía, Industria y Competitividad des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunta Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático des del Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera des del Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre) (121/15). des del Thu Mar 15 00:00:00 CET 2018 al Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre) (121/15). des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000357) Presentat el 05/04/2017 , qualificat el 05/04/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000358) Presentat el 05/04/2017 , qualificat el 05/04/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000597) Presentat el 23/11/2017 , qualificat el 23/11/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al fomento del autoconsumo eléctrico. (161/000366)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 05/10/2016, 11:25:52 - 11:29:33
Data: 05/10/2016, 11:43:31 - 11:43:44
Data: 05/10/2016, 11:49:25 - 11:49:50