Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Nov 30 00:00:00 CET 1936 en A Coruña
Deputado da V, y VI Lexislaturas
Casado con María Elena Doval Estrada. 2 hijos. Licenciado en Derecho. Abogado. Ha sodo Concejal del Ayuntamiento de Oviedo y Presidente de la Junta General del Principado de Asturias.- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios desde oThu Sep 09 00:00:00 CEST 1993 ao Thu Sep 30 00:00:00 CET 1993
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oThu Sep 30 00:00:00 CET 1993 ao Thu Sep 28 00:00:00 CET 1995
- Secretario Segundo Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oThu Sep 28 00:00:00 CET 1995 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L. créditos Ministerio Industria a HUNOSA (exp.121/18) desde oWed Dec 22 00:00:00 CET 1993 ao Wed Dec 22 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia Proy.L.crédito subvención explot.1992 a HUNOSA (Exp.121/76) desde oWed Dec 14 00:00:00 CET 1994 ao Wed Dec 14 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy. L. crédito extr. ejercicios 89 Y 90 a FEVE (exp.121/24) desde oTue Feb 15 00:00:00 CET 1994 ao Tue Feb 15 00:00:00 CET 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/001414) Presentado o 28/09/1995 , cualificado o 03/10/1995
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000056) Presentado o 21/10/1993 , cualificado o 26/10/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000080) Presentado o 25/11/1993 , cualificado o 30/11/1993
-
Comparecencia de autoridades y funcionarios en Comisión. Solicitud de comparecencia del Presidente de la Corporación de la Siderurgia Integral (del Ministerio de Industria y Energía), ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1994. (212/000113)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 19/10/1993
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Corporación Siderúrgica Integral (del Instituto Nacional de Industria -INI-), ante la Comisión de Presupuestos, para informar sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1994 y la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para 1993. (212/000194)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 19/10/1993
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Corporación de la Siderurgia Integral (del Ministerio de Industria y Energía), ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1994. (212/000286)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 19/10/1993