Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSun Sep 08 00:00:00 CET 1957 en Sevilla
Deputada da V Legislatura
Divorciada. 2 hijos. Licenciada en Medicina y Cirugía. Alcaldesa de Fuengirola. Presidenta Local del PP. Miembro de la Gestora Provincial y del Comité Ejecutivo Regional.- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jun 27 00:00:00 CEST 1995
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Nov 15 00:00:00 CET 1994
- Vocal Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer desde oTue Jul 19 00:00:00 CEST 1994 ao Tue Jun 27 00:00:00 CEST 1995
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000024) Presentado o 23/09/1993 , cualificado o 28/09/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000054) Presentado o 21/10/1993 , cualificado o 26/10/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000078) Presentado o 25/11/1993 , cualificado o 30/11/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Reducción de personal prevista para Radiotelevisión Española (RTVE). (182/000002)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 29/09/1993
-
Plantilla óptima para garantizar el funcionamiento de las sociedades del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), a juicio de su Director General. (182/000024)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 29/09/1993
-
Puestos de trabajo en los que se reducirán las plantillas de las distintas sociedades del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE). (182/000054)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 27/10/1993