Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Jul 01 00:00:00 CET 1966
Diputat de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.Profesor de Ciencias Políticas.
Miembro del Comité Federal del PSOE
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Secretario Primero Comisión Constitucional des del Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Fomento des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Educación y Deporte des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Educación y Deporte des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000381) Presentat el 25/02/2016 , qualificat el 29/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000382) Presentat el 25/02/2016 , qualificat el 29/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000383) Presentat el 25/02/2016 , qualificat el 29/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre un acuerdo con los ayuntamientos de los municipios afectados para la elaboración definitiva del plan museológico del futuro Museo de las Colecciones Reales de Madrid. (161/000011)
Comisión de CulturaData: 17/03/2016, 10:25:39 - 10:30:19
-
Proposición de Ley Orgánica sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (122/000001)
PlenoData: 05/04/2016, 17:35:29 - 17:51:23
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al problema de los precios públicos y las ayudas económicas en el ámbito universitario. (161/000262)
Comisión de Educación y DeporteData: 13/04/2016, 20:44:28 - 20:45:07