Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon May 05 00:00:00 CET 1947 en Valladolid
Diputat de la Constituyente, I, II, y III Legislatures
Casado. 3 hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Funcionario del Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado con destino en el Ministerio de Agricultura. Elegido Diputado a Cortes por Valladolid en la Legislatura Constituyente de 1977, durante la cual formó parte de las Comisiones de Agricultura, Medio Ambiente, Justicia, Presidencia y Comisión Mixta Cortes-Parlamento Europeo.- Vocal Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) des del Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Secretario Segundo Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) des del Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Reglamento des del Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Thu Nov 15 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento des del Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Vicepresidente Segundo Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales des del Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000028) Presentat el 04/11/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000042) Presentat el 20/01/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000073) Presentat el 18/03/1981
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno sobre política agraria. (200/000004)
PlenoData: 07/06/1979
-
Proyecto de ley. Fincas manifiestamente mejorables. (121/000001)
PlenoData: 24/07/1979