Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Fri Jan 17 00:00:00 CET 1930 en Valencia
Deputado da Constituyente, I, y II Lexislaturas
Casado. Ingeniero Técnico y Licenciado en Económicas. Titulado superior en RENFE. Ingresó en el PSOE en 1955 y ocupó cargos en Secretarías Regionales y de la Agrupación de Valencia. Miembro del Comité Federal. Elegido Diputado por Valencia en la Legislatura Constituyente de 1977, perteneció a las Comisiones de Economía, Hacienda, Presupuestos y Transportes del Congreso de los Diputados. En la Legislatura actual es coordinador de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Grupo Parlamentario del PSOE.- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) desde oThu May 14 00:00:00 CEST 1981 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) desde oFri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) desde oWed Jun 17 00:00:00 CEST 1981 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 10 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000178) Presentado o 25/04/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000235) Presentado o 19/10/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000372) Presentado o 09/10/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979. (121/000188)
PlenoData: 15/06/1979
-
Modificación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1979. (121/000189)
PlenoData: 15/06/1979