Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Jan 24 00:00:00 CET 1946 en Sevilla
Deputado da I Legislatura
Casado. 3 hijos. Estudios primarios. Funcionario de Correos; cartero urbano con destino en la Administración Principal de Correos de Sevilla (1970-1974). Actualmente en la Oficina de Correos de Vilaseca i Salou (Tarragona), en excedencia. En 1977 ingresó como militante en la Federación Socialista de Catalunya (PSOE). Fundador y Secretario Primero de la Agrupación Local del PSOE de Vilaseca. Responsable de Finanzas y responsable de Organización en la Federación de Tarragona de 1977 a 1978. Secretario de Política Municipal de la Federación de Tarragona, así como Secretario de la Agrupación Local de Vilaseca i Salou hasta la designación como candidato a Diputado por Tarragona. Militante en la Unión Local de la UGT de Tarragona (marzo 1977). Elegido representante sindical en Correos en las primeras elecciones y responsable de la Federación Provincial de correos y Telégrafos de Tarragona. Responsable en la Comisión de la Unión Comarcal de Tarragones de la UGT (1978 hasta su designación como Diputado).Grupos parlamentarios
- Grupo Parlamentario Mixto de 22/04/1981 a 01/09/1981
- Grupo Parlamentario Socialistes de Catalunya de 18/04/1979 a 22/04/1981
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) desde oTue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 ao Wed Apr 22 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Mon Apr 26 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oMon Sep 21 00:00:00 CEST 1981 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) desde oMon Sep 21 00:00:00 CEST 1981 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 10 00:00:00 CET 1982 ao Tue Apr 13 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Apr 22 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas (10/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 10 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) desde oThu Mar 11 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales desde oThu May 31 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad desde oWed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 ao Wed Apr 22 00:00:00 CEST 1981
- Interpelación ordinaria.(170/000109) Presentado o 08/01/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000309) Presentado o 02/12/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000356) Presentado o 01/10/1981
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoData: 18/09/1980