Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sat Aug 20 00:00:00 CEST 1949
Diputat de la X Legislatura
Casado. Dos hijos y dos nietos.Bachillerato y Peritaje Mercantil. Empleado de Caja de Ahorros hasta 2010.
Concejal, Alcalde de Roses (1993-2007 y 2011 en adelante), Diputado Provincial y Presidente de la Diputación de Gerona (1991-2007). Presidente del Consorcio de la Costa Brava y Vicepresidente de la Asociación Catalana de Municipios y también de la Federación Catalana de Municipios.
Activista cultural y deportivo. Socio fundador del Grup Esports Nautics y Presidente de Port de Roses.
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente des del Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas des del Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (121/92). des del Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2014 al Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (121/55). des del Mon Oct 21 00:00:00 CEST 2013 al Mon Oct 21 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (121/58). des del Mon Oct 28 00:00:00 CET 2013 al Mon Oct 28 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa (121/79). des del Wed May 07 00:00:00 CEST 2014 al Fri May 09 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (121/150). des del Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2009 (250/1). des del Tue May 08 00:00:00 CEST 2012 al Tue May 08 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2011 (250/5). des del Tue Mar 11 00:00:00 CET 2014 al Tue Mar 11 00:00:00 CET 2014
- Pregunta oral en Pleno.(180/001072) Presentat el 09/10/2014 , qualificat el 14/10/2014
- Pregunta oral en Pleno.(180/001232) Presentat el 18/03/2015 , qualificat el 24/03/2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/001247) Presentat el 09/04/2015 , qualificat el 14/04/2015
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (214/000011)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 01/02/2012, 14:13:42 - 14:17:23
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley relativa a la renovación del protocolo de pesca UE-Reino de Marruecos. (162/000130)
PlenoData: 07/02/2012, 16:45:56 - 16:46:46
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre los propósitos del Gobierno en relación a las medidas que va adoptar para evitar el despilfarro y duplicidades en el conjunto de las Administraciones Públicas y con ello impedir que los recortes se produzcan en servicios públicos esenciales. (173/000010)
PlenoData: 15/03/2012, 11:26:07 - 11:32:27