Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Sat Feb 13 00:00:00 CET 1988 en Madrid
Diputada de la XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Licenciada en Psicología por la UAM.Máster en Psicología de la Educación.
Actualmente realiza su tesis doctoral.
Miembro del Consejo Ciudadano de Podemos y del Consejo de Coordinación.
Responsable de la Oficina del Secretario General.
Desde los 16 años participa en diferentes movimientos populares.
Aprendiz de la lucha por el derecho a la vivienda.
- Vocal Diputación Permanente des del Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces des del Tue Jan 26 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Fomento des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Fomento des del Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Educación y Deporte des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000154) Presentat el 05/01/2016 , qualificat el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000306) Presentat el 12/01/2016 , qualificat el 02/02/2016
-
Solicitud de creación de Comisión permanente (art. 50). Solicitud de creación de una Comisión permanente no legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA). (155/000005)
PlenoData: 15/03/2016, 20:18:30 - 20:26:16
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a garantizar un Acuerdo Estatal para la inversión en Educación. (161/000274)
Comisión de Educación y DeporteData: 13/04/2016, 17:24:51 - 17:32:33
Data: 13/04/2016, 17:38:58 - 17:40:31