Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu May 31 00:00:00 CET 1934 en Madrid
Deputado da Constituyente, I, II, IV, y VI Lexislaturas
Licenciado en Derecho en 1957 por la Universidad Central de Madrid. Abogado en ejercicio de los Colegios de Madrid, desde 1958, y Cáceres, 1978. Colaborador periodístico de múltiples revistas, conferenciante y autor de varios libros sobre temas político-sociológicos. Miembro del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT desde 1966, donde ha ocupado las Secretarías de Relaciones Internacionales de sus respectivas Comisiones Ejecutivas, y ha sido miembro de su Comité Federal. Diputado en las Constituyentes de 1977 por Cáceres y en la primera Legislatura por la misma circunscripción. Secretario de la Mesa del Congreso durante los años 1977 y 1978.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oMon Dec 10 00:00:00 CET 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Trabajo (11/05/1979 a 12/03/1981) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Thu Mar 12 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Investigación Conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los Hechos Derivados del Proceso Toxico debido al Consumo de Aceite Adulterado y Objeto de Comercialización Clandestina desde oWed Oct 07 00:00:00 CET 1981 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000002) Presentado o 26/10/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000014) Presentado o 28/03/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000079) Presentado o 14/01/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia de don Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos Exteriores, para informar sobre los propósitos, programa y calendario del Gobierno en materia de asuntos exteriores. (211/000045)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 18/09/1979
-
Proyecto de ley. Estatuto de los trabajadores. (121/000327)
PlenoData: 12/12/1979