Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Jul 06 00:00:00 CET 1970
Deputado da X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Lexislaturas
Casado, una hija.Licenciado en Derecho.
Abogado.
Concejal en Viveiro desde 2011.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oThu Aug 23 00:00:00 CEST 2018 ao Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oFri Jul 27 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Constitucional desde oFri Jan 20 00:00:00 CET 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Justicia desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Hacienda desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Presupuestos desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Presupuestos desde oMon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Hacienda y Función Pública desde oFri Jan 20 00:00:00 CET 2017 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde oTue Jan 10 00:00:00 CET 2017 ao Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2017 ao Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Adscrito Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde oWed Oct 31 00:00:00 CET 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Segundo Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desde oWed Nov 15 00:00:00 CET 2017 ao Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y la protección de los denunciantes de los casos de corrupción (154/8) desde oWed Jun 14 00:00:00 CEST 2017 ao Wed Mar 14 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto (122/10). desde oTue Oct 09 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Secretos Empresariales (121/23). desde oWed Oct 17 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Nov 27 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (121/6). desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2017 ao Thu May 18 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (121/20). desde oThu May 10 00:00:00 CEST 2018 ao Thu May 10 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000100) Presentado o 26/01/2017 , cualificado o 31/01/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000703) Presentado o 06/09/2018 , cualificado o 11/09/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000783) Presentado o 11/10/2018 , cualificado o 16/10/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la Estrategia Nacional de la Justicia. (161/000470)
Comisión de JusticiaData: 04/10/2016, 10:35:42 - 10:39:28
-
Funciones de la Mesa de la Cámara. Informe acerca del cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 31.1.2º del Reglamento. (023/000001)
PlenoData: 15/11/2016, 19:56:19 - 20:01:08
-
Acuerdo del Gobierno por el que se adecua el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para 2016. (430/000001)
PlenoData: 15/12/2016, 13:22:04 - 13:34:48