Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Mar 06 00:00:00 CET 1947 en Zaragoza
Deputado da Constituyente, y I Lexislaturas
Casado. Una hija. Ingeniero Técnico Industrial. Ingresó en el PSOE en 1974. Ha sido Secretario de Relaciones Sindicales en varios Comités Provinciales.Fundador de la Federación del Metal de UGT en Zaragoza.En las elecciones de 15 de junio de 1977 fue elegido Diputado por Zaragoza.- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oMon Dec 10 00:00:00 CET 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 10 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Thu Feb 12 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales desde oMon Dec 10 00:00:00 CET 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000072) Presentado o 17/04/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000376) Presentado o 05/11/1980
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000111) Presentado o 12/03/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1980. (121/000286)
PlenoData: 30/11/1979
-
Estatuto de los trabajadores. (121/000327)
PlenoData: 12/12/1979