Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Tue Nov 19 00:00:00 CET 1935 en Noceda del Bierzo (León)
Deputado da I, II, y III Lexislaturas
Casado. Sin hijos. Estudió Humanidades, Filosofía y Teología. Licenciado en Derecho. Abogado laborista. Ha sido profesor de Economía en el Seminario de Estudios de Ponferrada (Escuela Social de León). Secretario del Comité de Fundadores de Publicaciones Independientes y del semanario <- Secretario Segundo Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Secretario Segundo Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Dec 09 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración desde oThu Nov 08 00:00:00 CET 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad desde oThu Nov 08 00:00:00 CET 1979 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000042) Presentado o 20/01/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000206) Presentado o 26/03/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000140) Presentado o 11/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Eliminación del tope de 65 años a los efectos de las declaraciones de gran invalidez. (122/000133)
PlenoData: 17/10/1979
-
Proposición no de ley ante el Pleno. Sobre el sector de la antracita de la Comarca de El Bierzo (León). (162/000139)
PlenoData: 18/10/1979