Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Fri Mar 09 00:00:00 CET 1973 en A Coruña
Deputado da XIII, y XIV Lexislaturas
Soltero.Licenciado en Derecho (Universidad de A Coruña)
MBA (Máster en Administración de Empresas) por el Instituto de Empresa.
Abogado.
Vicesecretario General Político de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSG-PSOE.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causou baixa o Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oTue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Justicia desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Presupuestos desde oThu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Fomento desde oThu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oThu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oThu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica desde oThu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Comisión de Cultura y Deporte desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000143) Presentado o 13/05/2019 , cualificado o 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000142) Presentado o 13/05/2019 , cualificado o 05/06/2019