Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Thu Apr 26 00:00:00 CET 1962
Diputat de la VIII, X, XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Diputado de la VIII (Portavoz en la Comisión de Presupuestos), X (Portavoz en la Comisión de Hacienda) y XI legislaturas (Portavoz en la Comisión de Economía).Doctor en Economía. Profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Murcia.
Director General de Economía y Planificación de la Comunidad Autónoma de Murcia (1991-1994). Diputado en la Asamblea Regional de Murcia (1999-2004; 2007-2010). Director General de SEPES (2010-2011). Secretario General PSRM-PSOE (2004-2011).
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Hacienda des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Presupuestos des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Economía y Empresa des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Economía y Competitividad des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Economía, Industria y Competitividad des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Hacienda y Función Pública des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera des del Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Fri May 26 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera des del Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre) (121/15). des del Thu Mar 15 00:00:00 CET 2018 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (122/98). des del Wed Jun 20 00:00:00 CEST 2018 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones (124/3). des del Wed Jun 20 00:00:00 CEST 2018 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (121/12). des del Tue May 29 00:00:00 CEST 2018 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Miembro Delegación española en la Conferencia sobre Estabilidad, Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea (CECEG) des del Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 al Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2018
- Miembro Delegación española en la Conferencia sobre Estabilidad, Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea (CECEG) des del Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 al Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000013) Presentat el 17/11/2016 , qualificat el 22/11/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000076) Presentat el 15/12/2016 , qualificat el 20/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000243) Presentat el 04/05/2017 , qualificat el 08/05/2017
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Economía y Competitividad y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000012)
Comisión de Economía y CompetitividadData: 12/09/2016, 16:58:33 - 17:00:05
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Economía y Competitividad en funciones, ante la Comisión de Economía y Competitividad, para que informe sobre la representación de España en los Organismos Financieros Internacionales. (213/000033)
Comisión de Economía y CompetitividadData: 13/09/2016, 17:06:00 - 17:06:20
Data: 13/09/2016, 17:43:20 - 17:56:34