Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Mar 09 00:00:00 CET 1979
Diputat de la IX, X, XI, XII, y XIV Legislatures
Estudios superiores de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad de GranadaPortavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Antequera.
Coordinador Territorial Nacional PP
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Defensa des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Educación y Deporte des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000134) Presentat el 04/01/2016 , qualificat el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000090) Presentat el 04/01/2016 , qualificat el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre modificación de la Ley 15/2014, con el fin de suprimir la denominada licencia deportiva única. (161/000317)
Comisión de Educación y DeporteData: 13/04/2016, 18:18:26 - 18:25:17