Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Apr 29 00:00:00 CET 1973
Deputado da XII Legislatura
Casado y con una hija de 11 años.Abogado/Gestor Sanitario.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.
Diplomado en Gestión y Control Económico Financiero de Servicios Sanitarios en la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III).
Especialización en Alta Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias (IESE)
Business School Univesidad de Navarra.
Actualmente Vicesecretario de Relaciones con la Sociedad del PP de Salamanca.
Afiliado al PP desde 1992. Ocupó diferentes puestos de responsabilidad en NNGG.
Dentro del Partido Popular de Salamanca también ha desempeñado la Vicesecretaría de Acción Electoral y de Organización.
- Vocal Comisión de Hacienda desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Segundo Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Hacienda y Función Pública desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde oThu Dec 01 00:00:00 CET 2016 ao Tue Dec 20 00:00:00 CET 2016
- Vicepresidente Segundo Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde oTue Dec 20 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde oWed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Suplente Ponencia de estudio "Menores sin alcohol" (154/9). desde oTue Mar 28 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Apr 24 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo (121/5) desde oWed Jun 21 00:00:00 CEST 2017 ao Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (125/8). desde oWed Nov 15 00:00:00 CET 2017 ao Wed Apr 11 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/005368) Presentado o 16/12/2016 , cualificado o 20/12/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/005369) Presentado o 16/12/2016 , cualificado o 20/12/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/005370) Presentado o 16/12/2016 , cualificado o 20/12/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre los fondos de cohesión y garantía asistencial sanitaria con el fin de incrementar la equidad y calidad del Sistema Nacional de Salud. (161/000864)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesData: 24/11/2016, 13:13:19 - 13:18:45
-
Otras comparecencias en Comisión. Solicitud de comparecencia del representante de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar en relación con el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C. (219/000157)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesData: 24/01/2017, 15:37:09 - 15:44:40
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la financiación de la Iglesia Católica. (161/001186)
Comisión de Hacienda y Función PúblicaData: 15/02/2017, 14:39:39 - 14:45:29