Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Wed Oct 09 00:00:00 CET 1985
Deputado da X, XI, XII, XIII, y XIV Lexislaturas
Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid.Militante de Izquierda Unida. Activista y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España.
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oSat Jan 04 00:00:00 CET 2020 ao Tue Jan 14 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001291) Presentado o 19/12/2019 , cualificado o 15/01/2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000595) Presentado o 11/12/2019 , cualificado o 13/12/2019
- Declaración de actividades.(004/000012) Presentado o 19/11/2019 , cualificado o 13/12/2019
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. (121/000104)
PlenoData: 27/04/2023, 10:18:05 - 10:19:51
-
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (121/000125)
PlenoData: 23/11/2022, 18:48:47 - 19:04:52
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Comparte el Ministro de Consumo el orgullo que supone para España albergar una Cumbre de la OTAN? (180/000990)
PlenoData: 29/06/2022, 10:20:11 - 10:20:27