Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oWed Jun 18 00:00:00 CET 1952 en Coria del Río (Sevilla)
Deputada da V, y VI Lexislaturas
Concejala del Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Sevilla.- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oTue Jul 19 00:00:00 CEST 1994 ao Tue Oct 03 00:00:00 CET 1995
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oTue Oct 10 00:00:00 CET 1995 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde oTue Jul 19 00:00:00 CEST 1994 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001749) Presentado o 16/10/1995 , cualificado o 24/10/1995
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000259) Presentado o 22/09/1994 , cualificado o 27/09/1994
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000282) Presentado o 27/10/1994 , cualificado o 02/11/1994
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Medidas para garantizar el cumplimiento estricto de la Ley de transposición de la Directiva 89/552/CEE, sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, en lo referente a la protección de la juventud y de la infancia. (182/000259)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 28/09/1994
-
Situación inmobiliaria de Radiotelevisión Española (RTVE) y, en concreto, de los alquileres que tiene contratados. (182/000299)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 02/11/1994
-
Criterios por los que se ha retirado la serie de televisión 'El sexólogo'. (182/000277)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 02/11/1994