Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Aug 15 00:00:00 CET 1941 en Tirso de Abres (Asturias)
Diputat de la Constituyente, y I Legislatures
Casado. Metalúrgico.- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) des del Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad des del Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000341) Presentat el 08/11/1979
- Proposición no de ley ante el Pleno.(162/000186) Presentat el 05/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979