Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Wed Feb 04 00:00:00 CET 1987
Deputado da XIII, y XIV Lexislaturas
Casado. Padre de familia numerosaLicenciado en Odontología
Odontólogo. Dirección médica, práctica privada
Portavoz del Comité Ejecutivo Nacional
- Vocal Diputación Permanente desde oTue Jan 28 00:00:00 CET 2020 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces desde oWed Jan 15 00:00:00 CET 2020 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oSat Jan 04 00:00:00 CET 2020 ao Wed Jan 15 00:00:00 CET 2020
- Portavoz Comisión de Sanidad y Consumo desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000066) Presentado o 18/03/2020 , cualificado o 30/03/2020
- Solicitud de informe a la Administración del Estado (art. 7).(186/001965) Presentado o 26/11/2020 , cualificado o 30/11/2020
- Solicitud de informe a la Administración del Estado (art. 7).(186/001734) Presentado o 15/09/2020 , cualificado o 22/09/2020
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre medidas para su consideración en lo relativo a la protección de la atención primaria sanitaria en España, especialmente en el contexto de la recuperación de la crisis de la COVID-19. (161/001567)
Comisión de Sanidad y ConsumoData: 17/11/2020, 12:20:17 - 12:23:29
-
Proposición no de Ley sobre la promoción de la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía. (161/001642)
Comisión de Sanidad y ConsumoData: 17/11/2020, 13:17:18 - 13:18:07
-
Solicitud de comparecencia del Subsecretario de Consumo, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. (212/000918)
Comisión de Sanidad y ConsumoData: 05/11/2020, 17:18:45 - 17:26:14