Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sat Oct 13 00:00:00 CET 1962
Diputat de la XII Legislatura
Licenciado en Farmacia.Director de Área Biopharma para Países Árabes.
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Interior des del Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión de Transición Ecológica des del Thu Sep 06 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Thu Sep 06 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Cultura y Deporte des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades des del Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044845) Presentat el 31/01/2019 , qualificat el 05/02/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044846) Presentat el 31/01/2019 , qualificat el 05/02/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044847) Presentat el 31/01/2019 , qualificat el 05/02/2019
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoData: 19/06/2018, 15:04:18 - 15:04:32
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad del juego online. (161/001695)
Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las DrogasData: 09/10/2018, 10:56:37 - 11:00:53
-
Proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad de las empresas de sector energético. (161/003176)
Comisión de Transición EcológicaData: 18/12/2018, 12:24:57 - 12:27:49