Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sat Aug 26 00:00:00 CEST 1978
Diputat de la XIII, XIV, y XV Legislatures
Casado, una hija.Licenciado en Sociología.
Alcalde de Calpe 2011-2019.
Diputado Autonómico Corts Valencianes 2007-2015.
Presidente de la Diputación de Alicante 2015- .
Secretario de Transparencia del PP.
Secretario Ejecutivo de Marketing Electoral del PP
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022
- Adscrito Comisión de Defensa des del Wed Feb 19 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Interior des del Thu Dec 16 00:00:00 CET 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Política Territorial des del Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Política Territorial y Función Pública des del Tue Sep 08 00:00:00 CEST 2020 al Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021
- Secretario Segundo Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023
- Adscrito Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género des del Tue Sep 07 00:00:00 CEST 2021 al Mon Dec 13 00:00:00 CET 2021
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género des del Thu Jan 14 00:00:00 CET 2021 al Thu Sep 02 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género des del Mon Dec 13 00:00:00 CET 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) des del Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco (124/7) des del Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 al Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (121/56) des del Mon Nov 22 00:00:00 CET 2021 al Thu Dec 09 00:00:00 CET 2021
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa des del Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019 al Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
- Miembro Delegación española en la Conferencia para la PESC/PCSD des del Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001156) Presentat el 09/02/2023 , qualificat el 14/02/2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/000867) Presentat el 24/03/2022 , qualificat el 30/03/2022
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001972) Presentat el 23/08/2022 , qualificat el 08/09/2022
-
Interpelación urgente. Interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno frente a la sequía. (172/000299)
PlenoData: 10/05/2023, 11:38:31 - 11:50:47
Data: 10/05/2023, 12:05:06 - 12:10:27
-
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Medio Ambiente, ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para informar sobre el procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energía renovables de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 20/2022. (212/002913)
Comisión de Transición Ecológica y Reto DemográficoData: 08/03/2023, 14:27:22 - 14:33:25