Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Thu May 26 00:00:00 CET 1966
Diputat de la VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII Legislatures
Casado. Una hija.Diplomado en Derecho Tributario, Marketing y Asesoría de Empresas.
Asesor Fiscal.
Secretario Ejecutivo del PP en el exterior.
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
Vocal de la Junta Directiva Nacional.
Diputado Autonómico de las Cortes de Aragón en la IV Legislatura.
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Tue Jul 24 00:00:00 CEST 2018 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores des del Fri Feb 17 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Defensa des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cultura y Deporte des del Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Subcomisión para la reforma electoral (154/10). des del Wed May 10 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 al Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 al Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000700) Presentat el 06/09/2018 , qualificat el 11/09/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000845) Presentat el 08/11/2018 , qualificat el 13/11/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000889) Presentat el 07/12/2018 , qualificat el 11/12/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la necesidad de implementar la Directiva 2008/51/EC y establecer orientaciones comunes sobre normas y técnicas de inutilización efectiva de armamento ligero que pudieran ser utilizados con fines terroristas. (161/000641)
Comisión de DefensaData: 24/11/2016, 10:45:54 - 10:52:12
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. Opinión del Presidente de la Corporación RTVE acerca de si el trabajo de los profesionales de los servicios informativos de TVE garantiza la pluralidad, la independencia, la objetividad y el rigor en los espacios informativos de la cadena pública. (178/000033)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesData: 09/03/2017, 17:49:22 - 17:52:44
-
Memoria anual de la Corporación RTVE. Memoria Anual sobre el cumplimiento del Servicio Público y la Responsabilidad Social Corporativa encomendada a la Corporación RTVE y sus Sociedades, correspondiente al año 2014. (440/000001)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesData: 09/03/2017, 19:45:24 - 19:55:34