Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Wed Apr 17 00:00:00 CET 1963
Deputado da XI, y XII Lexislaturas
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.Senador en la VIII y IX Legislaturas. Portavoz de C's en el Ayuntamiento de Granada.
Escritor y analista político. Funcionario de carrera en la Diputación de Granada.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oFri Feb 22 00:00:00 CET 2019 ao Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Interior desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Fomento desde oFri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Fomento desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oFri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos desde oThu Mar 09 00:00:00 CET 2017 ao Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Segundo Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI desde oWed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). desde oTue Feb 05 00:00:00 CET 2019 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). desde oTue Feb 05 00:00:00 CET 2019 ao Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España (154/11). desde oThu Sep 28 00:00:00 CEST 2017 ao Thu Feb 28 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos (121/4). desde oThu Mar 16 00:00:00 CET 2017 ao Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde oWed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 ao Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001824) Presentado o 07/09/2016 , cualificado o 12/09/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001825) Presentado o 07/09/2016 , cualificado o 12/09/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001826) Presentado o 07/09/2016 , cualificado o 12/09/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la búsqueda de una solución a la falta de conexión ferroviaria que padece la ciudad de Granada. (161/000267)
Comisión de FomentoData: 18/10/2016, 10:08:08 - 10:13:33
-
Proposición no de Ley sobre el aislamiento ferroviario y la llegada del AVE a Granada. (161/000321)
Comisión de FomentoData: 18/10/2016, 10:08:08 - 10:13:33
-
Proposición no de Ley sobre la búsqueda de una solución a la falta de conexión ferroviaria que padece la ciudad de Granada. (161/000267)
Comisión de FomentoData: 18/10/2016, 10:39:46 - 10:40:57