Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Feb 17 00:00:00 CET 1963
Deputado da X, XI, y XII Lexislaturas
Casado. Un hijo.Licenciado en Derecho. Especialidad en Derecho Público.
Secretario de Política Federal CEF PSOE (julio 2014-octubre 2016). Secretario General A.M. El Rubio. Sevilla. Miembro del Comité Director PSOE - A.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oTue Jul 04 00:00:00 CEST 2017 ao Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Diputación Permanente desde oThu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión Constitucional desde oMon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jan 17 00:00:00 CET 2017
- Adscrito Comisión Constitucional desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión de Hacienda desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Presidente Comisión de Hacienda y Función Pública desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oMon Jun 11 00:00:00 CEST 2018 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde oThu Jul 20 00:00:00 CEST 2017 ao Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000426) Presentado o 02/11/2017 , cualificado o 06/11/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000804) Presentado o 18/10/2018 , cualificado o 23/10/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000861) Presentado o 15/11/2018 , cualificado o 20/11/2018
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000015)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasData: 13/09/2016, 16:08:49 - 16:10:21
-
Interpelación urgente. Interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la aplicación de la Regla de Gasto a las Entidades Locales. (172/000015)
PlenoData: 21/12/2016, 11:10:37 - 11:23:22
Data: 21/12/2016, 11:36:16 - 11:41:00