Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Mon Dec 22 00:00:00 CET 1969 en Zaragoza
Diputada de la X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Senadora de la IX Legislatura.Licenciada en Derecho. Postgrado en Desarrollo Económico Local.
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Thu Jan 20 00:00:00 CET 2022 al Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Diputación Permanente des del Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Jan 20 00:00:00 CET 2022
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Interior des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue Feb 25 00:00:00 CET 2020
- Adscrita Comisión de Interior des del Tue Sep 15 00:00:00 CEST 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrita Comisión de Cultura y Deporte des del Tue Sep 15 00:00:00 CEST 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Presidenta Comisión Mixta para la Unión Europea des del Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente (127/6) Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón des del Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 al Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022
- Presidenta Ponencia relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa (154/2) des del Tue Nov 17 00:00:00 CET 2020 al Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022
- Presidenta Ponencia para el estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020 y la futura relación con dicho Estado (154/1) des del Tue Sep 08 00:00:00 CEST 2020 al Tue Nov 16 00:00:00 CET 2021
- Presidenta Ponencia para participar en la preparación de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 (154/13) des del Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 09 00:00:00 CEST 2023
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa des del Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa des del Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019 al Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103807) Presentat el 13/03/2023 , qualificat el 22/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103782) Presentat el 10/03/2023 , qualificat el 14/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/100917) Presentat el 27/01/2023 , qualificat el 31/01/2023
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a celebrar acuerdos internacionales bilaterales de reconocimiento de derechos de participación política en los comicios locales. (161/004184)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 24/05/2022, 12:05:55 - 12:09:59
-
Proposición no de Ley relativa a la erradicación del trabajo infantil. (161/003428)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 16/12/2021, 16:12:42 - 16:17:05
Data: 16/12/2021, 16:31:19 - 16:31:25