Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Dec 09 00:00:00 CET 1959
Diputado de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Casado.Maestro
Consultor Cooperación Internacional.
Secretario General del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia.
Jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno CV (1983-1987)
Jefe de Gabinete del Conseller de Trabajo GV (1988-1991)
Director Cooperación Internacional GV (1989-1992)
Asesor del Ayuntamiento VLC (1992-1999)
Concejal del Ayuntamiento de Valencia (1999-2009)
Diputado Provincial (2003-2007)
Ministro de Fomento desde el 7 de junio de 2018.
- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Thu May 25 00:00:00 CEST 2017 al Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 al Thu May 25 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces desde el Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Interior desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2017
- Vicepresidente Primero Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Tue Dec 20 00:00:00 CET 2016 al Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Thu Dec 15 00:00:00 CET 2016 al Tue Dec 20 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Vicepresidente Primero Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde el Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017 al Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde el Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde el Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 al Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 al Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2017
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2017 al Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000279) Presentado el 15/06/2017 , calificado el 20/06/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000312) Presentado el 07/09/2017 , calificado el 12/09/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000278) Presentado el 23/03/2017 , calificado el 23/03/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la justa financiación en infraestructuras de la ciudad de Valencia paralizadas por falta de inversión por parte del Ministerio de Fomento. (161/001233)
Comisión de FomentoFecha: 15/02/2017, 20:46:26 - 20:50:40
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales. (130/000008)
PlenoFecha: 16/02/2017, 09:53:07 - 10:01:24
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo. (173/000017)
PlenoFecha: 21/02/2017, 20:06:53 - 20:12:14